17 × 27 + 23 × 17 + 50 × 19=..., 38*46+62*46+100*54=...решите арефметическим действием

1

Ответы и объяснения

2013-10-22T14:00:31+04:00
17 × 27 + 23 × 17 + 50 × 19 = 1800

38 × 46 + 62 × 46 + 100 × 54 = 10000