Ответы и объяснения

2013-10-21T20:39:23+04:00
1) 239*324=77436
2) 156*315=49140
3) 156*315=49140
4) 77436-49140=28296
5)28296+49140=77436
Ответ 77436
2013-10-21T21:00:47+04:00
1) 239*324=77436
2) 156*315=49140
3) 156*315=49140
4) 77436-49140=28296
5)28296+49140=77436
Ответ 77436