Ответы и объяснения

2013-10-21T17:51:53+04:00
2 * 144*50
1)2*50=100
2)144*100=14400
4 * 702* 25
1)4*25=100
2)702*100=70200
(241 * 8) *125
1)8*125=1000
2)241*1000=241000
259 * (390 * 4)
здесь без разницы как.