как устно выполнить вычесления в задание №220

в)7*27+23*17+50*19

г)38*46+62*46+100*54

*это умножение

1

Ответы и объяснения

2013-10-21T16:21:30+04:00
В)7*27=189
189+23=212
212*17=3604
3604+50=3654
3654*19=69426
Г) немного по другому
38*46=1748
62*46=2852
100*54=5400
1748+2852+5400=10 000