Укажите порядок действий и по действиям вычислите
38027*24+24500-2408*356=?

1
1)38027*24=912648
Комментарий удален
Комментарий удален

Ответы и объяснения

2013-10-10T18:31:26+04:00
сначала считаем умножение, то есть
38027*24 = 912648
2408*356=857248
теперь сложение: 912648+24500 = 937148
а теперь вычитание: 937148 - 857248 = 79900
то есть, 38027*24+24500-2408*356=79900