Вычислите удобным способом все примеры: 1) 6x35+4x65+4x35 2) 25x3+75x97+25x97+75x3 3) 381x62+619x38+62x619+38x381 4) 43x286+57x214+57x286+43x214

1

Ответы и объяснения

2013-10-04T13:02:44+04:00
1) 10(3*7)+4(35+65)=610
2)3(25+75)+97(25+75)=100(3+97)=10000
3)62(619+381)+38(619+381)=1000(62+38)=100000
4)2((43+57)(286+214))=10000