Подскажите пожалуйста как решить
12х + 7х, если здесь х = 17
403у - 393у, у = 13
35b + 165b, b = 450
307а - 207а, а = 68

1
12*17+7*17=323
403*13-393*13=130
35*450+165*450=60000
307*68-207*68=6800
прошу прощения, в третьем не 60000, а 90000
промахнулась в кнопках
ничего страшного что промахнулась, главное ты мне помогла и на том тебе спс
пожалуйста, очень рада помочь!

Ответы и объяснения

2013-10-02T14:28:29+04:00
12х + 7х=12*17+7**17=204+119=323
403у - 393у=403*13-393*13=5239-5109=130
35b + 165b=35*450+165*450=15750+74250=90000
307а - 207а=307*68-207*68=20876-14076=6800