Ответы и объяснения

2013-10-01T04:43:45+00:00
(55*100-100*50)+(50*98-98*45)+(45*96-96*40)+(40*94-94*35)+(35*92-92*30)=
=(5500-5000)+(4900-4410)+(4320-3840)+(3760-3290)+(3220-2760)=
=500+490+480+470+460=
=990
+480+470+460=
=1470+470+460=
=1940+460=
=2400