Ответы и объяснения

2013-09-25T15:53:13+04:00
2323390 - 45*299*(242-211) = 1906285
1) 242-211=31
2) 45*299=13455
3) 13455*31=417105
4) 2323390-417105=1906285
Лучший Ответ!
2013-09-25T15:56:19+04:00
Сперва в скобках
242-211-31
Теперь умножение сначала
45*299=13455
Дальше второе умножение 
13455*31=417105
А теперь вычитание
2323390-417105=1906285
Вот такое решение