Вычислите:
образец а) 16×25=4×(4×25)=4×100=400
б)82
×5; в)36×25; г)25×32; д)28×25;
е)16×125; ж)64×125; з)75×12; и)75×44;
Решите умоляяяю**заранее спасибо*плизик:*прошу))(_

1

Ответы и объяснения

2013-09-23T18:28:32+04:00
Б)82*5=41*(5*2)=41*10=410
в)36*25=(6*5)*(6*5)=30*30=900
г)25*32=(5*8)*(5*4)=40*20=800
д)28*25=(4*25)*7=100*7=700
е)16*125=(8*125)*2=1000*2=2000
ж)64*125=(8*125)*8=1000*8=8000
з)75*12=(15*2)*(5*6)=30*30=900
и)75*44=(5*5*4)*(3*12)=100*36=3600