Вычислите:
образец а) 16×25=4×(4×25)=4×100=400
б)82
×5; в)36×25; г)25×32; д)28×25;
е)16×125; ж)64×125; з)75×12; и)75×44;
Решите умоляяяю**заранее спасибо*плизик:*прошу))(_

1

Ответы и объяснения

2013-09-23T14:34:19+00:00
Б)82×5=9*(9*5)=  9*45=405
 в)36×25=6*(6*25)=6*150=900
г)25×32=5*(5*32)=5*160=800 
д)28×25=7*(4*25)=7*100=700
е)16×125=4*(4*125)=4*500=2000  
ж)64×125=8*(8*125)=8*1000=8000  
з)75×12=15*(5*12)=15*60=900   
и)75×44=3*(25*44)=3*1100=3300