49*23=1127 3920/28=140 1127+140=1267
167400/27=6200 91*62=5642 6200-5642=558

Ответы и объяснения

2013-09-12T15:46:56+04:00
Пример первый
 49*23+3920:28
 1 умножение 49*23=1127
 2 деление 3920:28=140
 3 сумма 140+1127=1267
пример 2:
 1 деление 167400 : 27 =  6200
 2 умножение 91*62=5642
 3 вычетание 6200 - 5642 = 558