Ответы и объяснения

2013-09-12T05:12:03+00:00
(((15*6+576:48)-(56*24:42+66))*35+345)-28*17=102-98*35+345=485-28*17=9
  • 0620
  • хорошист
2013-09-12T05:13:10+00:00
1)15*6=90
2)576:48=12
3)90+12=102
4)56*24:42=32
5)32+66=98
6)102-98=4
7)4*35=140
8)140+345=485
9)28*17=476
10)485-476=9