помогите пожалуйста вот образец 43*5=(43*10):2=430:2=21второй столбик где написано 2350*5=

1

Ответы и объяснения

2013-09-10T11:46:50+04:00
2350*5=(2350*10):2=23500:2=11750
5*3700=(10*3700):2=37000:2=18500
4300*5=(4300*10):2=43000:2=21500
2830*5=(2830*10):5=28300:2=14150