Ответы и объяснения

2013-09-05T20:59:47+04:00
(786-600)*19+(1007-965)*14-48*16=3354
1. 
786-600=186
2. 1
007-965=42
3. 
186*19=3534
4. 
42*14= 588
5. 
3534+588= 4122
6. 
48*16=768
7. 
4122-768=3354
1. 786-600=186
2. 1007-965=42
3. 186*19=3534
4. 42*14= 588
5. 3534+588= 4122
6. 48*16=768
7. 4122-768=3354
???