Найти сумму двух произведений удобным способом: 487*37 и 487*63 792*6 и 792*4

2

Ответы и объяснения

  • Artem112
  • Ведущий Модератор
2013-07-11T14:45:44+04:00

Это Проверенный ответ

×
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.

487*37+487*63=487(37+63)=487*100=48700

792*6+792*4=792(6+4)=792*10=7920

2013-07-11T15:11:22+04:00