Ответы и объяснения

  • Участник Знаний
2013-06-14T15:22:13+04:00

1) 24 * ( 143 +  157 ) = 24 * 300 = 7200

2)  36 * ( 248 - 148 ) = 36 * 100 = 3600

3)  27 * ( 43 + 35 - 58 ) = 27 * (78 - 58 ) = 27 * 20 = 540

4)  315 * ( 289 + 211 ) =  315 * 500 = ( 315 * 1000 ) : 2 = 157500 

5)  243 * ( 647 - 447) = 243 * 200 = 48600