Ответы и объяснения

2013-05-15T06:28:10+04:00

Это Проверенный ответ

×
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.

5375×712+(2559-837)×103-3075:15×42=3995756

2559-837=1722

1722*103=177366

5375*712=3827000

3075/15=205

205*42=8610

3827000+177366=4004366

4004366-8610=3995756

2013-05-15T06:29:02+04:00

1) 2559-837=1722

2) 1722 * 103=177366

3)5375 * 712=3827000

4)3827000 + 177366=4004366

5)3075 : 15=205

6)205 * 42=8610

7)4004366 - 8610=3995756