(305*380-18512:89): 12 *100-847*407

(96048:8)*(5211:579):54

очень надо в столбик плиз омагите !!!!!!!!!!!!!!

1

Ответы и объяснения

2013-05-15T13:12:17+04:00

Это Проверенный ответ

×
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.

1 пример:

1)305*380=115900

2)18512:89=208

3)115900-208=115692

4)115692: 12=9641

5)9641*100=964100

6)847*407=344729

7)964100-344729=619371

Ответ: 619371

2 Пример:

1)96048:8=12006

2)5211:579=9

3)12006*9=108054

4)108054:54=2001

Ответ: 2001