Ответы и объяснения

2013-05-09T11:25:59+00:00

371+483*а+629=1000+483a

4344+1256+744*а=5600+744a

356*73+644*у+27*356=51976+644y

20*60*а*300=360000a

2013-05-09T11:27:57+00:00

371+483*а+629=1000+483а

371+483а+629=1000+483а

 

4344+1256+744*а=5600+744а

4344+1256+744а=5600+744а

                                         

356*73+644*у+27*356=35600+644у

25988+644у+9612=35600+644у

                                             

20*60*а*300=360000а

1)20*60=1200

2)1200*а=1200а

3)1200а*300=360000а