Ответы и объяснения

2013-05-07T19:07:04+04:00
Слышь у меня тоже такая книга по математике ,ну это не важно.
Так номер 380.
10 000-(10+910*85/65)=8 800 67 068/324=207
12 000/(840-280*96/42)=60 226 720/436=520

Ты пока это напиши ,а я номер 181 напишу. Так номер 181.
1) 70 537/54=1 306(ост.17)-не верно
1) 54>17 2)1 306*54=70 524 3)70 524+17=70 541
2) 33 367/164=203(ост.75)-верно.
1)167>75 2) 203*164=33 292 3) 33 292+75=33 367
3) 155 264/604=257(ост.36)- верно
1) 604>36 2) 257*604=155 228 3) 155 228+36=155 264

Ты пока и это запиши ,а я запишу № 183 (если смогу). № 183
Ну я чертёж не могу сделать ,ты лутше сам сделай чертёж,а вот задачу решу.
1)150*80=12 000(м2)(м2--это квадратных метров.) - S участка .
2)12 000/60=20(м)-длина 1 участка.
Ответ: 20 м .

Удачи в учёбе.