48*52

43²-23²

28²-18²

47²-13²

41²-11²

82²-32²

81²-19²

46²-26²

как решать?

помогите, пожалуйсто)

1

Ответы и объяснения

  • Участник Знаний
2013-05-05T10:50:15+04:00

48*52=2496-тут столбиком

43²-23²- тут по формуле  (43-23)(43+23)=20*66=1320

28²-18² тут по формуле  (28-18)(28+18)=10*46=460

47²-13² тут по формуле  (47-13)(47+13)=34*50=1700

41²-11² тут по формуле  (41-11)(41+11)=30*52=1560

82²-32² тут по формуле  (82-32)(82+32)=50*114=5700

81²-19² тут по формуле  (81-19)(81+19)=62*100=6200

46²-26²тут по формуле  (46-26)(46+26)=40*72=2880