1245х42=, 1116:93=, 2564х78=, 3136:32=, 1386х23=, 5628:42=, 9573х37=, 8280:46=.

выполни проверку разными способами.

составь сложные выражения, используя данные.

1

Ответы и объяснения

2011-04-25T10:12:35+04:00

Это Проверенный ответ

×
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.

1245*42=52290 ( 52290/42=1245)(52290/1245=42 )

1116/93=12 (12*93=1116)(1116/12=93)

2564*78=199992 (199992/78=2564) (199992/2564=78)

3136/32=98 (98*32=3136)(3136/98=32)

1386*23=31878 (31878/23=1386)(31878/1386=23)

5628/42=134 (134*42=5628)(5628/134=42)

9573*37 =354201 (354201/37=9573)(354201/9573=37)

8280/46=180 (46*180=8280)(8280/180=46)