Привет, мне нужна помощь с домашней работой. Мое домашнее задание во вложениях. Помогите пожалуйста!!!!;(

1

Ответы и объяснения

2013-04-24T02:26:42+04:00

а) (58^2-22^2)/(49^2-31^2)=(3364-484)/(49^2-31^2)=2880/(2401-961)=2880/1440=2

б) (41^2-82*11+11^2)/(35*47-35*32)=(1681-82*11+11^2)/(35*47-35*32)=(1681-902+11^2)/(35*47-35*32)=(779+11^2)/(35*47-35*32)=(779+121)/(35*47-35*32)=900/(35*47-35*32)=900/(1645-35*32)=900/(1645-1120)=900/525=12/7 (~1.71428571428571)