Среди написанных равенств только одно верное. Укажите номер верного равенства:

326 * 247 = 522

153 * 247 = 37792

162 * 247 = 40014

324 * 247 = 880028

427 * 350 = 149455

2

Ответы и объяснения

2013-04-17T17:50:07+00:00
2013-04-17T17:50:42+00:00