Решите(надпишите над каждым действием ответ) 240:4+192*3=? (184:8+177):2=? 505-(45*6-35)=? (109-99)825:5=? 69:23*100-98=? 80:16*72+240=? Заранее спасибо!!!

2

Ответы и объяснения

2013-04-15T09:27:18+04:00

Это Проверенный ответ

×
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.

240:4+192*3=636

240/4=60

192*3=576

60+576=636

 

(184:8+177):2=100

184/8=23

23+177=200

200/2=100

 

505-(45*6-35)=270

45*6=270

270-35=235

505-235=270

 

(109-99)825:5=1650

109-99=10

825*10=8250

8250/5=1650

 

69:23*100-98=202

69/23=3

3*100=300

300-98=202

 

80:16*72+240=600

80/16=5

5*72=360

360+240=600

 

 

 

2013-04-15T09:42:22+04:00

 

    60         576

240:4+192*3=636

      23   200

 (184:8+177):2=100 

            270    235

505-(45*6-35)=270

      10       165

(109-99)825:5=(какой знак после скобок?)

 3       300

69:23*100-98=202

   5     360

80:16*72+240=600

 Первым действием всегда нужно делать * или : а потом + и -

 если стоят скобки  то необходимо найти значение числового решения в скобках