НУЖНО ОЧЕНЬ СРОЧНО!!ПОЖАЛУЙСТА!!!

Обязательно нужно решение!!!

Вычислите,применяя законы арифметический действий: а)239*324-156*315+156*315

б)31.905:45+571*33-33*571

в)22.796:41+505*707-22.796:41

Г)896*127+9.702:77-127*896

1

Ответы и объяснения

2013-04-14T09:20:51+00:00

Сокращаем одинаковые:
а)239*324-156*315+156*315=77436

б)31.905:45+571*33-33*571=1435,725

в)22.796:41+505*707-22.796:41=357035

г)896*127+9.702:77-127*896=0,126