Ответы и объяснения

2013-04-12T17:36:18+00:00

(27846 – 19746) : 100×23 + 406×340=139903(решаем по действиям: скобки,  умножение, деления, сложение)

 

 

2013-04-12T17:49:30+00:00

(27846-19746):100*23+406*340=

=8100:100*23+406*340=

=81*23+406*340=

=1863+406*340=

=1863+138040=

=139903