Решите пожалуйста пример по действиям,заранее спасибо.123*60+1360:12+5041:71*15*5

2

Ответы и объяснения

2013-04-11T19:57:56+04:00

1)123*60=7380

2)1360:12=113,4

3)5041:71=71

4)71*15=1065

5)1065*5=5325

6)7380+113,4=7493,4

7)7493,4+5325=12818,4

2013-04-11T20:18:15+04:00

1)123*60=7380

2)1360:12=113

3)5041:71=71

4)71*15=1065

5)1065*5=5325

6)7380+113=7493

7)7493+5325=12818