помогите пожалуйсто срочно надо решить примеры наиболее удобным способом:(100+8)*14=1512; 102*22=2244; 90*25+10*25=2500; 123*27-23*27=2700; 40*87-39*87=87; 8*28+24*7=392

1

Ответы и объяснения

2013-04-11T18:04:11+04:00

100*14+8*14=1512

90+10*25=2500

100*22+2*22=2244

123-23=100*27=2700

40-39=1*87=87