Вычисли удобным способ:

87*64+87*36

39*16+39*4

96*77-96*76

48*61-40*61

24*49+24

34*21-34

Звездочки * это умножения, заранее спасибо!!!!

2

Ответы и объяснения

2013-03-28T16:08:23+00:00
2013-03-28T16:09:38+00:00

87(64+36)=8700

39(16+4)=39*20=780

96(77-76)=96

61(48-40)=61*8=488

24(49+1)=1200

34(21-1)=78