Реши удобным способом 39*16+39*4 , 96*76-96*76 , 48*61-40*61 , 24*49+24 , 34*21-34.ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!

2

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2013-03-25T11:08:56+00:00

39*16+39*4=39*20=780

96*76-96*76=96*0=0

48*61-40*61=8*61=488

24*49+24=24*50=1200

34*21-34=34*20=680

2013-03-25T12:07:22+00:00
1)39*(16+4)=780
2)96*(76-76)=0
3)61*(48-40)=688
Последние трудно. Извини