Решите пример всё по действиям:
44*25*650 - 622560 : 30 = ?
Например вот так: 1) 44*25 = 1100 2)1100*650 = ? и так далее все дейтвия

83880 : 4 - (83 * 52 + 9795) = ?

2

Ответы и объяснения

  • irakim
  • почетный грамотей
2013-03-14T16:30:30+04:00

44*25*650-622560:30=50748

1)44*25=1100

2)1100*650=71500

3)622560:30=20752

4)71500-20752=50748

83880:4-(83*52+9795)=6859

1)83*52=4316

4316+9795=14111

2)83880:4=20970

3)20970-14111=6859

2013-03-14T16:34:07+04:00

44*25*650-622560 : 30 = 

1)44*25=1100

2)1100*650=715000

3)622560:30=20752

4)715000-20752 =694248

 

83880:4-(83*52+9795) =6859

1)83*52 =4316

2)4316 + 9795=14111

3)83880:4=20970

4)20970-14111=6859