помогите решить пример,плииз!!! ((32*125+256*55):1130*1250-(45*76+98*25)):1570= зарание спосибо!!!

1

Ответы и объяснения

2013-03-11T08:24:19+00:00

((32*125+256*55):1130*1250-(45*76+98*25)):1570=9

1. 32*125=4000

2. 256*55=14080

3. 4000+14080=18080

4. 18080 : 1130=16

5. 16*1250=20000

6. 45*76=3420

7. 98*25=2450

8. 3420+2450=5870

9. 20000-5870=14130

10. 14130 : 1570=9