Привет, мне нужна помощь с домашней работой. Мое домашнее задание во вложениях.

1

Ответы и объяснения

2013-02-26T06:45:05+00:00

1) 3,5*26-1,6*35=(35/10)*26-1,6*35=35*(2,6-1,6)=35*1=35

2) 74*26+2,6*260=74*26+(26/10)*260=26*(74+26)=26*100=2600

3) 5,4*27-1,7*54=(54/10)*27-1,7*54=54*(2,7-1,7)=54*1=54

4) 27*34+3,4*630=27*34+(34/10)*630=34*(27+63)=34*90=3060