Помогите решить пример по матике: (6074*35+7436/2)*100= Помогите пожалуйста

2

Ответы и объяснения

2013-02-24T22:18:08+04:00
(6074*35+7436/2)*100=21630800 6074 × 35 = 212590 7436 / 2 = 3718 212590 + 3718 = 216308 216308*100=21630800
2013-02-24T22:28:43+04:00

Я думаю что решать надо так :

1)6074*35=212590

2)7436:2=3718

3)212590+3718=216308

4)216308*100=21630800

Наверное так