Проверь Истинность Высказывания : (522432 : 576 х 32 + 176) х 400 < 5080 х 8025 Решение Примеров Обязательно Писать! Оч. Надо!

1

Ответы и объяснения

2013-02-13T21:08:39+04:00

Это Проверенный ответ

×
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.

(522432:576*32+176)*400<5080*8025

1)522432:576=907                                  1)5080*8025=40767000

2)907*32=29024

3)29024+176=29200

4)29200*400=11680000

         

11680000<40767000-ВЕРНО!