Ответы и объяснения

2013-02-06T21:36:29+04:00

68*2-68*15+12*2-68*5=-1200

1)68*2=136

2)68*15=1020

3)12*2=24

3)68*5=340

4)136-1020=-884

5)-884+24=-860

6)-860-340=-1200

88*75-12*45+12*75-88*45=3000 

 

 1)88*75=6600

2)12*45=540

3)12*75=900

4)88*45=3960

5)6600-540=6060

6)6060+900=6960

7)6960-3960=3000