Ответы и объяснения

2013-01-29T14:02:38+04:00

150*(200+600)=200*150+600*150=120000

400*19+400*106=50000

(400+200)*125=400*125+200*125=75000

165*200+85*200=50000

 

 

 

 

 

 

2013-01-29T14:06:32+04:00

150*(200+600)=150*800=120 000

 

400*19+400*106=(19+106)*400=125*400=50 000

 

(400+200)*125=800*125=100 000

 

165*200+85*200=(165+85)*200=250*200=50 000

 

 

 

ТОЛЬКО ПИШИ ПО ДЕЙСТВИЯМ