Ответы и объяснения

2012-12-13T11:26:20+00:00

216*129=27864

49*84= 4116

267*594=158598

604*83=50132

3700*82=303400

507*96=48672

641*810=519210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-12-13T11:31:19+00:00

216*129=27864     49*84=4116      267*594=158598   96*69=6624     604*83=50132            3700*82=303400     507*96=48672           641*810=519210