Ответы и объяснения

2012-12-13T09:41:33+04:00

70050*607:467-(30104-396)*90:840+52633=91050-29708*90:840+52633=91050-3183+52633=140500.

Лучший Ответ!
2012-12-13T09:42:54+04:00

70050*607:467-(30104-396)*90:840+52633= 140500
1. 70050*607=42520350
2. 42520350:467=91050
3. 30104-396=29708
4. 29708*90=2673720
5. 2673720:840=3183
6. 91050-3183=87867
7. 87867+52633=140500