Ответы и объяснения

2012-11-30T16:44:30+04:00

24а+47а+53а+76а при а=47
если а=47,то 24а+47а+53а+76= 24*47+47*47+53*47+76*47=(24+47+53+76)*47=9400
 
128р-72р-28р при р=11
если р=11,то 128р-72р-28р=128*11-72*11-28*11=(128-72-28)*11=308
ответ:9400 при а=47,308при р=11

mathematics
мое лучшее

2012-11-30T16:58:26+04:00

Вот держи:

а) 24а+47а+53а+76а при а=47

24*47+47*47+53*47+76*47=1128+2209+2491+3572=9400

Ответ: 9400

б) 128р-72р-28р при р=11

128*11-72*11-28*11=1408-792-308=308

Ответ: 308

Думаю правильно,сама решала.Удачи;)