Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2012-11-29T19:45:50+04:00

е)29*25+15*6+19*15=725+90+285=1100

р)26*18+26*17+14*35=468+442+490=1400

2012-11-29T19:51:31+04:00

29* 25+15*6+19*15=1100

1) 29* 25=725

2) 15*6=90

3)19*15=285

4)725+90=815

5) 815+285=1100

 

26*18+26*17+14*35=1400

1)26*18=468

2)26*17=442

3)14*35=490

4)468+442=910     5) 910+490=1400